Informazioni su Oliver Scharowski
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Scharowski
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005065595, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
INS Engineering + Consulting AG, in Hochwald, CHE-101.957.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004514016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butler-Mohr, Lydia, von Luzern, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharowski, Oliver, von Luzern, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scharowski, Sibylle, von Luzern, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004514016, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Nachtrag des im SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1'004'509'780, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'865 vom 27.11.2018 INS Engineering + Consulting AG, in Hochwald, CHE-101.957.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509780).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scharowski, Oliver, von Luzern, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004509780, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
INS Engineering + Consulting AG, in Hochwald, CHE-101.957.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2842093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scharowski, Oliver, von Luzern, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG, in Lachen SZ (CH-130.0.010.413-2), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle;
Butler-Mohr, Lydia, von Luzern, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil].