Informazioni su Ralph Schaltegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ralph Schaltegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005898662, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Genossenschaft Kunsteisbahn Küssnacht am Rigi, in Küssnacht (SZ), CHE-103.913.015, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, S.0, Publ. 6686794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf, Walter, von Flums, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fölmli, Rolf, von Luzern, in Immensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaltegger, Ralph, von Thundorf und Amlikon-Bissegg, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Helen, von Spiez, in Meierskappel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knöpfli, Ivan, von Dietwil, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plangger, Stefan, von Wollerau, in Greppen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Marco, von Emmen, in Meierskappel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005887482, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kost Gesamtbau AG, in Küssnacht (SZ), CHE-101.423.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2023, Publ. 1005831728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaltegger, Ralph, von Thundorf, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5039678, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Genossenschaft Kunsteisbahn Küssnacht am Rigi, in Küssnacht SZ, CH-130.0.004.431-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.1998, S. 1072).
Statutenänderung:
13.11.2002.
Domizil neu:
Oberdorf 71, 6403 Küssnacht SZ.
Zweck neu:
Erstellung und Betrieb einer Kunsteisbahn und anderer damit im Zusammenhang stehender, namentlich für körperliche Ertüchtigung der Jugend geeigneter Anlagen;
Beteiligung an gleichen oder ähnlichen Anlagen in der Region Küssnacht am Rigi;
Erstellung, Betrieb oder Beteiligung an für solche Anlagen erforderlichen Nebenbetrieben.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Genossenschafter in der Küssnachter Lokalpresse. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaltegger, Robert, von Lustdorf und Thundorf, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumberger, Urs, von Koppigen, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Josef, von Küssnacht am Rigi, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthold, Hans, von Alpnach, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krüger, Werner, von Deutschland, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyer, Josef, von Visp, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Helen, von Spiez, in Meierskappel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vüllers, Richard genannt Rico, von Sursee, in Immensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaltegger, Ralph, von Thundorf und Amlikon-Bissegg, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Heinz, von Flühli, in Immensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fölmli, Rolf, von Luzern, in Immensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
TRL AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft Luzern (CH-270.3.003.332-9), in Luzern, Revisionsstelle.