Informazioni su Didier Rémy Schaller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Didier Rémy Schaller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006115920, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DS-TECH Sàrl, à Moutier, CHE-216.492.377, société à responsabilité limitée (No. FOSC 132 du 10.07.2024, Publ. 1006080439).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Idrizi, Besnik, de Haute-Sorne, à Courfaivre (Haute-Sorne), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Idrizi, Lendrit, de Haute-Sorne, à Courfaivre (Haute-Sorne), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Schaller, Didier Rémy, de Courrendlin, à Moutier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2904941, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JURASAURUS société coopérative, à Moutier, CHE-100.106.484, société coopérative (No. FOSC 197 du 11.10.2010, Publ. 5846468).
Nouvelle raison sociale:
JURASAURUS société coopérative en liquidation. La société est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 15.04.2016 et 23.05.2016.
Adresse de liquidation:
c/o SEDM, Case postale 902, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Schaller, Didier, de Rebeuvelier, à St-Ursanne (Clos du Doubs), président de l'administration, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Moutier, président, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 5260710, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Didier Schaller Machines et Outils Sàrl, à Delémont, CH-670.4.003.310-4, Société à responsabilité limitée (FOSC no 67 du 06.04.2004, p. 8, publ. 2201898).
Modification des statuts:
25.06.2009.
Nouveau but:
Fabrication de machines et d'outillages, en exploitant commercialement un atelier de mécanique (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration des gérants du 25.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Schaller-Rossé, Gabrielle, de Rebeuvelier, à Moutier, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associée et gérante, pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Schaller, Didier, de Rebeuvelier, à Moutier, associé et vice-président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 10'000.--].