Informazioni su Thomas Vincent Schaffter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Vincent Schaffter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006054148, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Hockey-Club Ajoie, à Porrentruy, CHE-183.973.337, Chemin des Bains 23, 2900 Porrentruy, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.08.1982. 03.07.1996. 18.09.2003. 08.11.2012. 15.09.2022.
But:
Participer à l'animation de la vie sociale en Ajoie, développer physiquement et moralement ses membres par la pratique du hockey sur glace.
Ressources:
Ressources: cotisations des membres, dons, subventions et produits de manifestations diverses.
Personne(s) inscrite(s):
Hauert, Patrick Maurice Edouard, de Wengi, à Porrentruy, président du comité, avec signature collective à deux;
Bellmann, Kimmo Mikael, de Vevey, à Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), membre du comité, avec signature collective à deux;
Girardin, Claude Charles Joseph, de Clos du Doubs, à Porrentruy, membre du comité, avec signature collective à deux;
Schaffter, Thomas Vincent, de Courtételle, à Porrentruy, membre du comité, avec signature collective à deux;
Theilkäs, Alain Marcel, de Stocken-Höfen, à Porrentruy, membre du comité, avec signature collective à deux;
Vernier, Patrick, de Boécourt, à Boécourt, membre du comité, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005493465, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für die Finanzierung der Aus- und Weiterbildung in der visuellen Kommunikation, in Bern, CHE-102.051.664, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736640).
Domizil neu:
c/o CORE Treuhand AG, Eigerstrasse 60, 3007 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffter, Thomas, von Courtételle, in Porrentruy, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gsponer, Thomas Karl Dr., von Visp, in Visp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Marcel, von Kallnach, in Meikirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soldati, Stefano Maria Luigi Raffaele, von Neggio, in Caslano, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gazzaniga, Stefano Emanuele, von Bellinzona, in Gudo (Bellinzona), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grignola, Tiziana Filomena, von Balerna, in Tremona (Mendrisio), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005387321, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
HCA Consulting Sàrl, à Porrentruy, CHE-442.493.202, c/o HC Ajoie SA, Chemin des Bains 23, 2900 Porrentruy, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.01.2022.
But:
Toutes activités dans les domaines des services soit administratif, comptable, informatique, juridique, formation, technique, financier et immobilier. La société peut entreprendre toutes opérations mobilières et immobilières et conclure tous contrats qui sont de nature à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement;
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital social:
CHF 20'000.00.
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
HC Ajoie SA (CHE-106.847.662), à Porrentruy, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Hauert, Patrick Maurice Edouard, de Wengi, à Porrentruy, président des gérants, avec signature collective à deux;
Girardin, Claude Charles Joseph, de Clos du Doubs, à Porrentruy, gérant, avec signature collective à deux;
Schaffter, Thomas Vincent, de Courtételle, à Porrentruy, gérant, avec signature collective à deux;
Vernier, Patrick, de Boécourt, à Boécourt, gérant, avec signature collective à deux;
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.