Informazioni su Sonja Schaffner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Schaffner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005035556, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VEROPA AG, in Zürich, CHE-107.853.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimann, Theres, von Zürich und Unteriberg, in Urdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Sonja, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Alexander Nicola, von Fällanden, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bättig-Kelemen, Mirjam, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Langenauer, Franziska, von Fällanden, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6788912, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ecomtrade GmbH, bisher in Regensdorf, CH-020.4.029.933-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6220640).
Gründungsstatuten:
16.11.2004.
Statutenänderung:
25.06.2012.
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
Neugasse 6, 9400 Rorschach.
Zweck neu:
Online-Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preite, Bruno, von Marbach SG, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schaffner, Sonja, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmanninger, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4502928, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VEROPA AG, in Zürich, CH-020.3.927.674-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2006, S. 25, Publ. 3261618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimann, Kurt, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Sonja, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.