Informazioni su Peter Schafflützel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Peter Schafflützel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3872555, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Capital International Group AG, in Zürich, CHE-116.256.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3719703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafflützel, Peter, von Nesslau, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Thomas, von Zürich, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bakasov, Aiaz, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3867239, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SWISS INVEST HOLDING AG (SIH), in Steinhausen, CHE-341.618.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafflützel, Peter, von Nesslau, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Thomas, von Zürich, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bakasov, Aiaz, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3719703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Capital International Group AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-116.256.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034137).
Statutenänderung:
11.08.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 98, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Jürg, von Winterthur, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafflützel, Peter, von Nesslau, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].