Informazioni su Vitus Schärer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vitus Schärer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005951092, Ufficio del registro di commercio Glarona
Garage Tondo AG, bisher in Bad Ragaz, CHE-100.680.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005744066).
Statutenänderung:
23.01.2024.
Sitz neu:
Glarus Süd.
Domizil neu:
Hauptstrasse 1, 8756 Mitlödi.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasic, Nikola, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Widrig, Marco, von Bad Ragaz, in Flums, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle;
Maggio, Giovanni Gaspare, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1005949752, Ufficio del registro di commercio Glarona
Tondo AG, in Glarus Süd, CHE-106.909.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742715).
Statutenänderung:
23.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland sowie den Erwerb, die Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Konzessionen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie überhaupt alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CHE-106.417.445), in Nidfurn (Glarus Süd), Revisionsstelle;
Maggio, Giovanni Gaspare, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005606512, Ufficio del registro di commercio Glarona
Tondo AG, in Glarus Süd, CHE-106.909.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358711).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].