Informazioni su Daniel Schärer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Schärer
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Schärer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3470657, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Kreuz Nidau, in Nidau, CHE-102.907.584, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933754).
Firma neu:
Genossenschaft Kreuz Nidau in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.]. [Streichung der Bemerkung zur Verwaltung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Verwaltung: 3 bis höchstens 5 Mitgliedern.].
Liquidationsadresse:
c/o Uwe Zahn, Hans-Hugi-Strasse 3, Postfach 1384, 2501 Biel/Bienne. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.03.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Christina, von Worben, in Biel/Bienne, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verex Treuhand AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahn, Uwe, von Gerzensee, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wick, Bernard, von Wuppenau, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1280499, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lago Lodge GmbH, in Nidau, CHE-102.995.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 5, Publ. 6016022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Samuel, von Kirchberg BE, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntensperger, Nathan, von Eschenbach SG, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Eschenbach SG, in Gwatt (Thun)];
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6832084, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tourismus Biel Seeland, in Biel/Bienne, CH-036.6.044.835-3, Verein (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 4, Publ. 5055400).
Organisation neu:
[Streichung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Nidau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.