Informazioni su Martin Schäpper
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Schäpper
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006074516, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Werdenberg Genossenschaft, in Buchs (SG), CHE-105.888.291, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985794).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäpper, Martin, von Sevelen, in Sevelen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005551454, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Format Vermögen & Anlagen AG, in Widnau, CHE-241.043.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäpper, Martin, von Grabs, in Sevelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohri, Walter, von Entlebuch, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004882303, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Trail Consulting AG, in Widnau, CHE-241.043.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, S.0, Publ. 7016128).
Statutenänderung:
15.04.2020.
Firma neu:
Format Vermögen & Anlagen AG.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekannt gegebene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Patrick, von Walzenhausen, in Grabs, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Matthias Clemens, von Bergdietikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nadler, Ralf, von Lommis, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Marc Oliver, von St. Gallen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäpper, Martin, von Grabs, in Sevelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].