Informazioni su Werner Schäfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Schäfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2518376, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MIB AG Property + Facility Management, in Zürich, CH-020.9.001.583-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2003, S. 20, Publ. 954112).
mit Hauptsitz in:
Baden.
Statuten Hauptsitz neu:
Statuten geändert am: 12.12.2003.
Zweck Hauptsitz neu:
Die Gesellschaft bezweckt einerseits das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden und andererseits die administrative und technische Bewirtschaftung inklusive Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften für eigene und fremde Rechnung, insbesondere von gewerblichen und industriellen Liegenschaften, sowie die Vermittlung von Grundstücken, Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, industriellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Dritten (insbesondere auch ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen verbundenen Personen) Darlehen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignung von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglichert Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Werner, von Löhningen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietz, Hans, von Roggwil TG, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Diacon, Dominique, von Zürich und Dombresson, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen-Brüttisellen];
Roth, Ernst, von Hallau, in Dachsen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2478894, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MIB AG Property + Facility Management, Sitz Zug, CH-170.9.000.766-9, Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden, Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Baden (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2003, S. 18, Id. 949352).
Domizil Neu:
Dammstrasse 16, 6301 Zug.
Weitere Angaben zur Zweigniederlassung:
Eingetragene Personen Geändert: Diacon, Dominique, Heimat Zürich, Dombresson, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen-Brüttisellen].
Neu:
Roth, Ernst, Heimat Hallau, in Dachsen, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Schäfer, Werner, Heimat Löhningen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 954112, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MIB AG Property + Facility Management, in Zürich, Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2002, S. 22, Publ. 457700).
mit Hauptsitz in:
Baden.
Domizil neu:
Affolternstrasse 40, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Werner, von Löhningen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Geschäftsführer].