Informazioni su Dr. Ulrich Hans Philipp Schaefer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Ulrich Hans Philipp Schaefer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099462, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Health Info Net AG, in Wallisellen, CHE-103.489.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2024, Publ. 1006030977).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaefer, Ulrich Hans Philipp, von Bern, in Guggisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005997899, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse), in Köniz, CHE-107.808.788, Verein (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789644).
Statutenänderung:
16.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Patricia Gabriela, von Trubschachen, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Mitglied der Geschäftsleitung und Generalsekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes;
Stohler, Nadja Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apel, Jens Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Madonna, Daniele, von Centovalli, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaefer, Ulrich Hans Philipp, von Bern, in Guggisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schaefer, Ulrich, in Bern];
Leisi, Sven, von Attiswil, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes;
Brügger, Andrea Kristina, von Biglen, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes];
de Aquino, Elise Marie, von Sommeri, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes.
Numero di pubblicazione: HR02-1005782695, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse), in Köniz, CHE-107.808.788, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mesnil, Marcel Dr., von Delémont, in Corminboeuf, Mitglied der Geschäftsleitung und Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes;
Frey, Dominik, von Basel, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes;
Flückiger Staub, Susanne, von Bern, in Epalinges, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsisenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Sébastien, von Neuchâtel, in St-Blaise (Saint-Blaise), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krähenbühl, Jean-Marc Dr., von Zäziwil, in Echandens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Préverenges, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaefer, Ulrich, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes];
Stohler, Nadja Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes];
Brügger, Andrea Kristina, von Biglen, in Ueberstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Cardinaux-Fuchs, Regula, von Brienz (BE), in Blonay (Blonay - Saint-Légier), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Fuhrer, Patricia Gabriela, von Trubschachen, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Küffer, Andrea Daniela, von Täuffelen, in Murten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung.