Informazioni su Stefan Schädler
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Schädler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2707549, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Toppic Informatik AG, in Sevelen, CHE-103.816.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1603167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schädler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnes, Joel Jochen, von Altstätten, in Oberriet SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1218207, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Toppic Informatik AG, in Sevelen, CH-320.3.026.740-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 12, Publ. 5543712).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühnis, Günther, von Oberriet SG, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4918612, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2006, S. 11, publizierten Eintrags Nr. 1'248 vom 13.02.2006. Toppic Informatik AG, in Sevelen, CH-320.3.026.740-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2006, S. 11, Publ. 3249900).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Städler, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger].