Informazioni su Regula Schädelin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regula Schädelin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1270439, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein basel sinfonietta, in Basel, CHE-108.390.231, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2007, S. 7, Publ. 4171588).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornallaz Berchtold, Catherine, von Uster und Haut-Vully, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädelin, Regula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rombach, Carl-Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelkrug, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöpflin, Bernhard, genannt Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmitz, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Auggen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weishaupt Dreger, Barbara, von Bühler, in Mulhouse (FR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eisele, Wipke, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heri, Felix, von Biberist, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4171588, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein basel sinfonietta, in Basel, CH-270.6.000.483-6, Verein (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2003, S. 6, Publ. 1014544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palmer, Susanne, von Hofstetten-Flüh, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Numa, von Eggersriet, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stier, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nidecker, Thomas Emanuel, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädelin, Regula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen];
Rombach, Carl-Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Christine, von Basel, in Kandern (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein sinfonietta basel, in Basel, Dornacherstr. 377, 4053 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.1980, 29.11.1997, 24.11.2001.
Zweck:
Leistung eines Beitrags zur Pflege, Verbreitung und Weiterentwicklung der klassischen und zeitgenössischen Orchester- und Ensemblemusik. Durchführung von Sessionen (Arbeitsphasen), in denen mit wechselnden Dirigentinnen und Dirigenten Programme und Projekte als Eigenproduktionen erarbeitet und in öffentlichen Konzerten zur Aufführung gebracht werden. Der Verein kann auch zur Mitwirkung an Fremdproduktionen verpflichtet werden (z.B. von Chören, von anderen Konzertveranstalterinnen und -veranstaltern etc.) und gibt fortgeschrittenen Berufsschülerinnen und Berufsschülern die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen Orchestererfahrung zu sammeln.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Einnahmen von Konzerten und musikalischen Dienstleistungen, Zuwendungen, Beiträge der öffentlichen Hand, Beiträge von privaten und juristischen Personen und Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Orchesterversammlung, Vorstand, Register und Revisionsstelle.
Vorstand:
7-11 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Palmer, Susanne, von Hofstetten-Flüh, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fornallaz Berchtold, Catherine, von Uster und Haut-Vully, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Rudolf, von Riehen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nidecker, Thomas Emanuel, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruf, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädelin, Regula, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Christian, von Herisau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäffler, Ruth, von Schaffhausen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Numa, von Eggersriet, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.