Informazioni su Pietro Scalfaro
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pietro Scalfaro
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006032214, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rivia AG, in Zürich, CHE-420.092.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2024, Publ. 1005987504).
Statutenänderung:
06.05.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 216'793.43 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 216'793.43 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
15'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'679'343 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 279'992.00, wofür 798'376 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre:Aktionärinnen und Nutzniesser:innen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scalfaro, Pietro, von Weinfelden, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scalfaro, Erik John Archibald, von Weinfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zitna, Andrea, britische Staatsangehörige, in Brockenhurst (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005383897, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Rivia SA, à Savièse, CHE-420.092.496, Rue des Rois Mages 81, 1965 Savièse, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.12.2021. 12.01.2022.
But:
La société a pour but principal la fourniture d'applications web de type "Software-as-a-Service", notamment pour la supervision des essais cliniques de produits destinés à être utilisés comme médicaments ou dispositifs médicaux pour des sujets humains ou vétérinaires. Elle peut traiter toutes les opérations d'achats et de ventes, de représentation, de commission et courtage de nature à développer son but, et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières et de conseil ayant un rapport direct ou indirect avec son but et favorisant son développement, et créer des succursales en Suisse ou à l'étranger. Elle pourra également accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10 liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décisions des 10.12.2021 et 23.12.2021. Pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par lettre ou par email.
Personne(s) inscrite(s):
Scalfaro, Pietro, de Weinfelden, à Bourg-en-Lavaux, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Kieliger, Tiago, de Aigle, à Zürich, administrateur, directeur, avec signature collective à deux;
Scalfaro, Erik John Archibald, de Weinfelden, à Savièse, administrateur, directeur général, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 10.12.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 2790105, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
ASKMYDOC SA, in Fiesch, CHE-216.204.101, Ob dem Biel 10, 3984 Fiesch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.04.2016.
Zweck:
Beratungsdienstleistungen, Geschäftsführungsmandate in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten der personalisierten Medizin, der Biotechnologie, der Pharmazie und der digitalen Gesundheit. Kann Zweigniederlassungen errichten und sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Zweck ausüben. Kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Kann sämtliche Finanzgeschäfte auf eigene oder Rechnung Dritter ausführen sowie Bürgschaften eingehen und Sicherheiten leisten für Zweigbetriebe und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Scalfaro, Pietro, von Weinfelden, in Cully (Bourg-en-Lavaux), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.