Informazioni su Yvonne Saxer Bohnenblust
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Saxer Bohnenblust
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005554647, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Notargovia GmbH, in Reinach (AG), CHE-105.391.576, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, S.0, Publ. 1592149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohnenblust, Hans, von Aarburg, in Bremgarten AG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Saxer Bohnenblust, Yvonne, von Aarburg und Hägglingen, in Bremgarten AG, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Jonas, von Unterkulm, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Hofmann, Markus, von Unterkulm, in Gränichen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 3'000.00];
Minnig, Philippe, von Bitsch und Riederalp, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Wyss, Jacqueline, von Büron, in Zofingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004491429, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wedekind & Cie, Thermometer-Industrie AG, in Birmensdorf (ZH), CHE-101.230.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, Publ. 4770792).
Firma neu:
Wedekind & Cie, Thermometer-Industrie AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.09.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Elisabeth, von Lindau ZH, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer Bohnenblust, Yvonne, von Hägglingen, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6070910, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Notargovia GmbH, in Brugg, CH-400.4.021.121-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 2, Publ. 4648360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Peter E., von Aarau und Gränichen, in Aarau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer Bohnenblust, Yvonne, von Aarburg und Hägglingen, in Bremgarten AG, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.