Informazioni su Bertrand Edouard Savioz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Bertrand Edouard Savioz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006061639, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Pérégrines SA, à Sion, CHE-306.171.096, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2023, Publ. 1005897028).
Modification des statuts:
23.04.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Broccard, Pierre Marie, de Ardon, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Fauchère, Cédric François Xavier, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pernet, Matthieu Nicolas, de Chalais, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Savioz, Bertrand Edouard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Hemmeler, Daniel Siemens Frederick, de Aarau, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Martin, Gilles François, de Sion, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: HR01-1004725945, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Pérégrines SA, à Sion, CHE-306.171.096, Chemin de Gravelone 1, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.09.2019.
But:
L'exercice de toute forme d'accueil, d'accompagnement, de soutien ou de conseil destiné notamment à des personnes âgées, à des personnes présentant des besoins sociaux, de soin ou d'intégration. Elle exploite notamment les structures lui permettant d'accomplir ce but (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par courrier postal et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Chappot, Florian, de Charrat, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Broccard, Pierre Marie, de Ardon, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Debons-Pannatier, Anne Elisabeth, de Savièse, à Savièse, administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Nendaz, André Philippe, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pernet, Matthieu Nicolas, de Chalais, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Roduit, Yann, de Leytron, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Savioz, Bertrand Edouard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1656753, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
EHV Ecole Hôtelière du Valais SA, à Martigny, CHE-115.468.565, société anonyme (No. FOSC 248 du 20.12.2012, Publ. 6986044).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Bertrand, de Ayent, à Ayent, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Sebban, Alain, citoyen français, à Ecully (FR), président, avec signature individuelle [précédemment: à Ecully (F), président avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Magne, Henri, citoyen français, à Montmorency (FR), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Montmorency (F), vice-président avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Grégoire, Eric Herbert Robert, de Ormont-Dessous, à Montreux, directeur, avec signature individuelle.