Informazioni su Stéphane Sauthier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Sauthier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005910760, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Validus Reinsurance (Switzerland) Ltd, in Zürich, CHE-113.164.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biggs, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Smiths (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaper, Christopher Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saint George's (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barran, Leo David Lechmere, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Upadhyaya, Divyesh Dinesh, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murphy, Richard John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauthier, Stéphane, von Conthey, in Conthey, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boisvert, Patrick, kanadischer Staatsangehöriger, in Blonay - Saint-Légier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamilton (BM)].
Numero di pubblicazione: 4374449, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Validus Reinsurance (Switzerland) Ltd, in Zürich, CHE-113.164.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3606077).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauthier, Stéphane, von Conthey, in Conthey, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehmeyer, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamilton (BM)].
Numero di pubblicazione: 1468063, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Flagstone Management SA, à Martigny, CHE-109.683.374, société anonyme (No. FOSC 171 du 05.09.2013, Publ. 1062515).
Modification des statuts:
10.04.2014.
Nouvelle raison sociale:
Doug Immo SA.
Nouveaux faits qualifiés:
[Abrogation de la clause de reprise de biens envisagée] [biffé: reprise de biens envisagée : immeuble en PPE No 53318 86/1000 du No 71 de Bagnes pour le prix de CHF 217'000.--].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 09.04.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sauthier, Stéphane, de Conthey, à Pont-de-la-Morge (Sion), administrateur, avec signature collective à deux;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), à Zürich, organe de révision;
Boisvert, Patrick, citoyen canadien, à St-Légier (Saint-Légier-La Chiésaz), président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossillon, Edouard, citoyen belge, à Verbier (Bagnes), administrateur unique, avec signature individuelle.