Informazioni su Silvan Sauter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Silvan Sauter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004542431, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Enjoyliving AG, in Zürich, CHE-110.036.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3852881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felber, Martin, von Unterbözberg, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sauter, Silvan, von Oberwil-Lieli, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dreier, Silvio Adrian, von Trub, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Alfred, von Winterthur, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gründler, Heinz, von Sirnach, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4032157, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BL Betterliving GmbH, bisher in Männedorf, CHE-115.015.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017Publ. 3566715).
Gründungsstatuten:
07.08.2009.
Statutenänderung:
18.12.2017.
Firma neu:
Sigmawings GmbH.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Spisergasse 3, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Aviatikunternehmens, insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen, Flüge zu Schulungszwecken, der Besitz, das Halten und die Vercharterung von Flugzeugen sowie die Beförderungen von Passagieren. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen gründen, übernehmen oder sich daran beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gründler, Heinz, von Sirnach, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Alarm AG (CHE-102.710.343), in Meilen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Silvan, von Oberwil-Lieli, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3964779, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fliegerschule St. Gallen - Altenrhein AG, in Thal, CHE-112.314.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3468311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Andreas Peter, von St. Margrethen, in St. Margrethen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Düns (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Silvan, von Oberwil-Lieli, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Georg, von Frauenfeld, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Gaissau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.