Informazioni su Christopher Sauter
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Sauter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004863125, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
QuantiSana.TV Fernseh-, Produktions- und Betriebs AG, in Weinfelden, CHE-406.565.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4378319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Dirlewang (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milacek, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glogg-Hartmann, Gabriela, von Meilen und Zizers, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jansen, Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tränkle, Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Grafenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glogg, Jacqueline, von Meilen, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4264095, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
QuantiSana Gesundheitszentrum AG, in Rorschacherberg, CHE-157.680.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123653).
Statutenänderung:
14.05.2018.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glogg, Alexander, von Meilen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Handermann, Alfons, von Winterthur und Untereggen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doepp, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Dirlewang (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Glogg, Gabriela, von Meilen und Zizers, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3123653, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
QuantiSana Gesundheitszentrum AG, in Rorschacherberg, CHE-157.680.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thum, Christina Nicola, deutsche Staatsangehörige, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handermann, Alfons, von Winterthur und Untereggen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Doepp, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Prien (DE), Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Sauter, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Dirlewang (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Glogg, Gabriela, von Meilen und Zizers, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.