Informazioni su Axel Felipe Guillermo Saona Acuña
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Axel Felipe Guillermo Saona Acuña
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005380968, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nachtrag zum im SHAB vom 18.08.2015, Meldungs Nr. 2'326'495, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 9'956 vom 18.08.2015 Mountrigi Management Group Ltd, in Zug, CHE-191.166.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302988).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saona Acuña, Axel Felipe Guillermo, chilenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005380964, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nachtrag zum im SHAB vom 24.07.2015, Meldungs Nr. 2'288'481, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 8'915 vom 21.07.2015 Mexvisa Ltd, in Zug, CHE-109.402.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saona Acuña, Axel Felipe Guillermo, chilenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2326495, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mountrigi Management Group Ltd, in Zug, CHE-191.166.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1120291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amado Pinto, Cristina, portugiesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morales Diaz, Anabel, mexikanische Staatsangehörige, in Mexico City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saona Acuña, Axel Felipe Guillermo, chilenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Resendiz Gonzalez, Luis Adrian, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.