Informazioni su Sonja Santhiram
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Santhiram
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004802398, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Adligenswil, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suganami, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoll, Rémy Cédric, von Schaffhausen, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Takaki, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004688540, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592755).
Statutenänderung:
05.07.2019.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Martin, von Gommiswald, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Suganami, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1274505, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7221682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürklin, Oliver Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Wolhusen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luttmer, Jörg Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020.9.001.069-0], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0)].