Sonja Santhiram
residente a Wettswil, da Germania Mandati attuali: SEKISUI ALVEO AG Persone correlate: Neil Beckhusen, Ryosuke Kusaka, Yasuhiro Hirayama e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sonja Santhiram", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sonja Santhiram"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sonja Santhiram", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sonja Santhiram"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sonja Santhiram
Persone con il nome Sonja Santhiram lavorano in questi rami economici
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Privato con il nome Sonja Santhiram
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Santhiram
Numero di pubblicazione: HR02-1004802398, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Adligenswil, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suganami, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoll, Rémy Cédric, von Schaffhausen, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Takaki, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004688540, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592755).
Statutenänderung:
05.07.2019.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Martin, von Gommiswald, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Suganami, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1274505, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7221682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürklin, Oliver Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Wolhusen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luttmer, Jörg Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020.9.001.069-0], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0)].