Informazioni su Arthur Sandri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Sandri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004876020, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Fundaziun Chapella, Center per furmaziun e perscrutaziun, S-chanf, in S-chanf, CHE-114.412.473, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966519).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Arthur Sandri, Fischrain 62, 3063 Ittigen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largiadèr, Gian Fadri, genannt Gianni, von Pontresina, in S-chanf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kooijman Zürcher, Kaspar, von Trachselwald, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandri, Arthur, von Samedan, in S-chanf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen];
Campell, Riet Rudolf, von S-chanf, in S-chanf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluor, Ralf, von La Punt-Chamues-ch, in La Punt-Chamues-ch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004679757, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pro silva helvetica, in Bern, CHE-109.647.740, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984969).
Weitere Adressen:
c/o Pascal Junod, Signal 7c, 2022 Bevaix.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandri, Arthur, von Samedan, in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rhyner, Emil, von Haslen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junod, Pascal, von Lignières, in Bevaix (La Grande Béroche), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bevaix, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Erni, August, von Sirnach, in Nürensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maissen, Urban, von Sumvitg, in Ilanz (Ilanz/Glion), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3018695, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Chapella, Bildungsheim für Jugendliche, in S-chanf, CHE-114.412.473, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1154033).
Urkundenänderung:
21.04.2016.
Name neu:
Fundaziun Chapella, Center per furmaziun e perscrutaziun, S-chanf.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die gemeinnützige Förderung der Bildung und Forschung zur nachhaltigen Nutzung von Natur und Umwelt mit Schwerpunkt Gebirgswald sowie der Pflege kultureller und sozialer Anliegen im Engadin. Die Stiftung betreibt dazu ein Zentrum in Chapella, S-chanf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russi, Marcus, von Leuk, in Zuoz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Candrian, Jon, von Sagogn, in S-chanf, Mitglied, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandri, Arthur, von Samedan, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campell, Duri, von S-chanf, in S-chanf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arquint, Romedi, von Zernez, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kooijman Zürcher, Kaspar, von Trachselwald, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Thormann, Jean-Jacques, von Bern, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Treuhand Bezzola + Partner AG (CHE-107.056.491), in Zernez, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Bezzola + Partner AG].