Informazioni su Peter Salzmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Salzmann
Ultimi comunicati FUSC: Peter Salzmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005113017, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
psa consulting GmbH, in Muri bei Bern, CHE-494.088.323, c/o Peter Salzmann, Breichtenstrasse 5, 3074 Muri b. Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmung für Treuhand, Unternehmens- und Steuerberatung sowie Projekt- und Interimsmanagement. Sie kann Schulungen, Kurse und Seminare durchführen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Salzmann, Peter, von Eggiwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ackermann, Pia, von Tafers, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004574828, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
POSCOM Tour Operating AG, in Bern, CHE-112.741.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Peter, von Eggiwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraus, Markus, von Thalwil, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cheseaux, Anne, von Montreux, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4430407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
POSCOM Tour Operating AG, in Bern, CHE-112.741.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Roman Christian, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Peter, von Eggiwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Frauke, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.