Informazioni su Jörg Salzmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Salzmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004810611, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Werbung OberWallis WOW GmbH, in Visp, CHE-353.126.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, S.0, Publ. 2713635).
Firma neu:
Werbung OberWallis WOW GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.01.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jörg Salzmann, Weingartenstrasse 64, 3904 Naters.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Jörg, von Naters, in Naters, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004773244, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Frutigländer Medien AG, in Frutigen, CHE-112.719.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, S.0, Publ. 1757227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Jörg, von Naters, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Philippe, von Kandergrund, in Kandersteg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wellig, René, von Fieschertal, in Ried-Brig, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4342815, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
FC Oberwallis AG Naters, in Naters, CHE-211.300.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3311349).
Statutenänderung:
20.06.2018.
Firma neu:
FC Naters Oberwallis AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Rinaldo, von Simplon, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Salzmann, Jörg, von Naters, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.