Informazioni su André Salathe
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Salathe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005267260, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Thurgauische Kulturstiftung Ottoberg, in Märstetten, CHE-110.390.482, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzach, Cathrin, von Aarau, in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salathe, André, von Frenkendorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5010076, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Dino Larese Stiftung Amriswil, in Amriswil, CH-440.7.000.375-4, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2006, S. 11, Publ. 3491942). Die Stiftung wurde mit Verfügung vom 16.03.2009 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Ernst, von Bannwil, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Michael, von Wynigen, in Roggwil TG, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Eugen, von Eriz, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salathe, André, von Frenkendorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Sulgen];
Kummer, Peter, von Seeberg, in Oberaach (Amriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Andreas, von Walenstadt, in Schocherswil (Amriswil), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4138252, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Dr. Albert Knöpfli-Stiftung, in Bischofszell, CH-440.7.007.854-3, Bereicherung des Ortsmuseums Bischofszell durch die Sammlung alter Karten, Faksimiles, einer Bibliothek und den dazugehörenden Behältnissen, usw. Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 12, Publ. 1142262).
Aufsichtsbehörde neu:
Stadtrat Bischofszell. Mit Beschluss vom 18.04.2007 hat der Stadtrat Bischofszell die Stiftung von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Peter, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Josef, von Bischofszell, in Bischofszell, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Salathe, André, von Frenkendorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sulgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Frischknecht, Hans, von Herisau, in Bischofszell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sendner-Rieger, Dr. Beatrice, von Zürich und Hochdorf, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].