Informazioni su Markus Sägesser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Sägesser
Ultimi comunicati FUSC: Markus Sägesser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6165026, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baubegleitung Peter Sägesser GmbH, in Aarwangen, CH-053.4.003.998-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 4, Publ. 3948224). Gemäss Erklärung vom 09.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher-Sägesser, Andrea, von Aarwangen und Lützelflüh, in Dürrenroth, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Sägesser, Markus, von Aarwangen, in Aarwangen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Glashütten (Gemeinde Murgenthal), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sägesser, Peter, von Aarwangen, in Aarwangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baubegleitung Peter Sägesser GmbH, in Aarwangen, Führung eines Büros für Baubegleitung, Durchführung von Liegenschaftsschätzungen und Liegenschaftsvermittlungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.1995, S. 5626).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sägesser, Peter, von Aarwangen, in Aarwangen, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Sägesser-Ammann, Ursula, von Aarwangen, in Aarwangen, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Sägesser, Markus, von Aarwangen, in Glashütten (Gemeinde Murgenthal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000;
Rindlisbacher-Sägesser, Andrea, von Aarwangen und Lützelflüh, in Dürrenroth, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ENSECO ENGINEERING SERVICES AND CONTRACTING LTD. , in Olten, Betrieb einer Generalunternehmung im In- und Ausland und sämtliche verwandte Tätigkeiten auf dem Gebiete des Industriebauwesens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2000, S. 8834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Markus, von Aarwangen, in Glashütten, Gemeinde Murgenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.