Informazioni su Gian Sägesser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gian Sägesser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4034977, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Burckhardt + Partner AG, Architekten Generalplaner, in Basel, CHE-105.931.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3524347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucerzan, Oana-Emilia, rumänische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Sauter, Stefan, von Basel, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Sägesser, Gian, von Thunstetten, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Markus, von Wilderswil, in Aesch (BL), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Basel];
Baumgart, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Arlesheim];
Treier, Richard, von Wölflinswil, in Friesen (FR), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Möhlin].
Numero di pubblicazione: 2666841, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 770 vom 04.02.2016Burckhardt + Partner AG, Architekten Generalplaner, in Basel, CHE-105.931.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2656423). [Nachfolgende Personen wurden mit TR-Nr. 770 vom 04.02.2016 irrtümlich gelöscht und werden daher unter Vornahme der tatsächlich angemeldeten Mutation ihrer Wohnorte wieder eingetragen:].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Markus, von Wilderswil, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Estoppey, Jean-Marc, von Emmen und Valbroye, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gschwind, Daniel, von Hofstetten-Flüh, in Burg im Leimental, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Klein, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Uffheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Munck-Messler, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Hégenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Sägesser, Gian, von Thunstetten, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-335.665.029) [nicht: Zürich (HR Zürich)].Bern (CHE-158.374.731) [nicht: Bern (HR Bern)].Lausanne (CHE-452.359.083) [nicht: Lausanne (HR Moudon)].Carouge GE (CHE-482.747.159) [nicht: Carouge (HR Genf)].
Numero di pubblicazione: 2656423, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Burckhardt + Partner AG, Architekten Generalplaner, in Basel, CHE-105.931.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2529157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estoppey, Jean-Marc, von Emmen und Granges-près-Marnand, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Klein, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Sierentz (F), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Munck-Messler, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Wentzwiller (F), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Sägesser, Gian, von Thunstetten, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gschwind, Daniel, von Hofstetten-Flüh, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Balmer, Markus, von Wilderswil, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Fiebrandt, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Thomas, von Egnach, in Zwingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Hirt, Christian, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kaufmann, Andreas, von Gränichen, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Schröder, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Bauer, Tobias Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Dufner, Antonia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gysin, Andrea Katharina, von Basel, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Krüger-Heyden, Kenzo Christopher Colin, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.