Informazioni su Ewa Sadokierska
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ewa Sadokierska
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005848903, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Park Baumalerei AG, in Fislisbach, CHE-107.998.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005189151).
Firma neu:
Park Baumalerei AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sadokierska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005801150, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Laguna Hausservice GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-468.102.302, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legrà Rodriguez, Milena Elzbieta, polnische Staatsangehörige, in Oberrohrdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samag-Verwaltungen AG (CHE-104.058.128), in Brugg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sadokierska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Brugg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005559254, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Prisma Verwaltungs AG, in Rain, CHE-101.774.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005370978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Andreas, von Steinach, in Hildisrieden, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sadokierska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.