Informazioni su Hans-Peter Ryser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans-Peter Ryser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Peter Ryser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006134102, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brunnengenossenschaft Oberburg, in Oberburg, CHE-100.665.884, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594621). [gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag allfällig gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spindler, Angelika, von Landiswil, in Dietikon, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Peter, von Seeberg, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jutzi, Stefan, von Burgdorf, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Hans-Peter, von Heimiswil, in Oberburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joss, Niklaus, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6889788, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Brunnengenossenschaft Oberburg, in Oberburg, CH-053.5.006.383-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.1996, S. 5710).
Statutenänderung:
28.03.2011, 26.03.2012.
Domizil neu:
c/o Hans-Peter Ryser, Progressastrasse 17, 3414 Oberburg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung vom 05.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Ernst, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Hans-Peter, von Heimiswil, in Oberburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Stefan, von Schangnau, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Hans-Peter, von Heimiswil, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Johann Markus, genannt Markus, von Pfungen, in Oberburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Peter, von Seeberg, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jutzi, Stefan, von Burgdorf, in Oberburg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Linden, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Adrian, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blatter, Rolf, von Wald BE, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.