Informazioni su Dr. Christian Russ
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Christian Russ
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Christian Russ
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006097873, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Johnsenskillz AG, in Zug, CHE-455.313.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006049684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russ, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005821933, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Johnsenskillz AG, in Zug, CHE-455.313.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russ, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schill, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Gerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004915371, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 2083 vom 28.04.2020 CannaChem AG, in Basadingen-Schlattingen, CHE-441.472.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881459).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Czank, Dr. Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Czank, Andreas, von Bülach];
Russ, Dr. Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Russ, Christian].