Informazioni su Marco Willi Rummenigge
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Willi Rummenigge
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005960665, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, publizierten TR-Eintrag Nr. 1'486 vom 24.01.2024 LO Suisse AG, in Biel/Bienne, CHE-235.973.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005946130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Silz, Mirko, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Emanuel, deutscher Staatsangehöriger, in Bayreuth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rummenigge, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004563056, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LO Suisse AG, in Biel/Bienne, CHE-235.973.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özkan, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rummenigge, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dortmund (DE)].
Numero di pubblicazione: HR01-1004507467, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LO Suisse AG, in Biel/Bienne, CHE-235.973.594, c/o Weissberg Advokatur Notariat, Plänkestrasse 32, 2501 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen mehrerer Gastronomiebetriebe sowie die Erbringung von Gastronomiedienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft darf sich an Zusammenschlüssen im In- und Ausland beteiligen, deren Zweck es ist, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtern oder zu entwickeln sowie die Ergebnisse dieser Tätigkeit zu verbessern oder zu steigern, die aber nicht den Zweck haben, Gewinn für sich selbst zu erzielen. Die Gesellschaft kann Betriebsliegenschaften im Sinne des Bewilligungsgesetzes erwerben, halten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft für Gruppengesellschaften Finanzierungsdienstleistungen erbringen und Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen:
Silz, Mirko, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rader, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rummenigge, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Accontaris Treuhand AG (CHE-107.903.470), in Zürich, Revisionsstelle;
Özkan, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.