Informazioni su Marc Rütsche
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marc Rütsche
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4433985, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Confedes Treuhand AG, in St. Gallen, CHE-101.462.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3456215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Marc, von Kirchberg SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rothauer, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Marbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3456215, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Confedes Treuhand AG, in St. Gallen, CHE-101.462.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3210315).
Domizil neu:
Teufener Strasse 25, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Marc, von Kirchberg SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3223827, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Taxoss AG, bisher in St. Gallen, CHE-318.466.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2836701).
Gründungsstatuten:
04.05.2016.
Statutenänderung:
06.12.2016.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Eichgutstrasse 14, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Marc, von Kirchberg SG, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].