Informazioni su Roger Rüsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roger Rüsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005961190, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SWIBOX AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-106.127.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005626247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Hans-Ulrich, von Schwarzenburg, in Boll (Vechigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwiler, Walter, von Bichelsee-Balterswil und Buttwil, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüsch, Roger, von Speicher, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagmann Treuhand AG (CHE-105.409.242), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Hagmann Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: HR02-1005956395, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Swibox Investment Holding GmbH, in Bichelsee-Balterswil, CHE-433.681.035, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegener, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Moritz, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Röhrl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Christian, von Burgdorf und Rüegsau, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüsch, Roger, von Speicher, in Speicher, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005626247, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SWIBOX AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-106.127.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355777).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.11.2022 Aktiven von CHF 1'085'937.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 232'258.00 auf die Swibox Automation AG, in Wünnewil-Flamatt (CHE-339.936.718).
Gegenleistung:
853'679.00. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Christian, von Burgdorf, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüsch, Roger, von Speicher, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pesenti, Marco, von Frutigen, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laupen BE (Laupen)].