Informazioni su Ralf Rühling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ralf Rühling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3424489, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2160839, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5970624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1944495, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DerivaSoft AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-115.656.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1933149).
Statutenänderung:
15.12.2014.
Firma neu:
Derizone AG.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Ufmattenstrasse 36, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truong, Ngo Dinh, französischer Staatsangehöriger, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schröder, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Göttingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Tuan Anh, vietnamesischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Vellapillil Hari, Menon Indukumar, indischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.