Informazioni su Gerhard Rüegg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Rüegg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004558564, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TCMed Kang GmbH, bisher in Maur, CHE-160.962.558, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6263080).
Statutenänderung:
23.11.2018. 24.01.2019.
Firma neu:
TCMed Kang GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TCMed Kang Sàrl en liquidation) (TCMed Kang Ltd liab. Co in liquidation).
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Erlenhalde 10, 8832 Wollerau. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sai-Kang, Li, chinesische Staatsangehörige, in Maur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rüegg, Gerhard, von Muotathal, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florin, Rico, von Klosters-Serneus, in Wollerau, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1187975, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
OT Textile Verwaltungs GmbH, in Arbon, CHE-114.441.693, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2013, Publ. 1008807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fronja, Dr. Georg J., deutscher Staatsangehöriger, in Simmelsdorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woon, Clement, singapurischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilken, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Sprockhövel (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Gerhard, von Muotathal, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6970042, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Oerlikon Solar IP AG, Trübbach, in Wartau, CH-020.3.030.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, Publ. 6358758).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Firma neu:
TEL Solar IP AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TEL Solar IP SA) (TEL Solar IP Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Gerhard, von Muotathal, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Jörg Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Sax (Sennwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fedier, Jürg, von Silenen, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frankenberger, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato, Kiyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ito, Takashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ishida, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nanasawa, Yutaka, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Alfred Abraham, von Weesen, in Maienfeld, mit Einzelunterschrift.