Informazioni su Stéphane David Rueff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane David Rueff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005092740, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Orthos Advisory AG, in Küsnacht (ZH), CHE-456.787.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plaja, Roberto, italienischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rueff, Stéphane, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tantillo, Dorothea Sarah, amerikanische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Troschel, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004927530, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Orthos Advisory AG, in Küsnacht (ZH), CHE-456.787.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, S.0, Publ. 1150917).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Die Nachliberierung vom 24.06.2020 erfolgt durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plaja, Roberto, italienischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rueff, Stéphane, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004904986, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
LLP Investments AG, in Basel, CHE-178.235.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Samuel, von Glarus, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rueff, Stéphane, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].