Informazioni su Michael Rüfenacht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Rüfenacht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005433691, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wohlfahrtsfonds Fischer Dottikon AG, in Dottikon, CHE-109.720.437, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, S.0, Publ. 1347627).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds Fischer Dottikon AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 13.01.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dr. Kurt H, von Dottikon, in Dottikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mayer, Jürgen, von Brugg, in Mägenwil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüfenacht, Michael, von Steffisburg, in Dottikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6999022, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wohlfahrtsfonds Fischer Dottikon AG, in Wohlen AG, CHE-109.720.437, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 2, Publ. 4953554).
Urkundenänderung:
18.09.2012.
Sitz neu:
Dottikon.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h der Handelsregisterverordnung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrhein Treuhand AG (CHE-107.939.781), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Michael, von Steffisburg, in Dottikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Jürgen, von Brugg, in Mägenwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle.