Informazioni su Marlise Rüfenacht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marlise Rüfenacht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006023151, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AEK BANK 1826 Genossenschaft, in Thun, CHE-105.934.287, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüfenacht, Marlise, von Worb, in Seftigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006005152, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BR Beteiligungen GmbH, in Uetendorf, CHE-469.736.018, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422039).
Firma neu:
BR Beteiligungen GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Marlise, von Worb, in Seftigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006004109, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pferde- und Ponysport Merlin GmbH, in Uetendorf, CHE-110.572.936, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396210).
Firma neu:
Pferde- und Ponysport Merlin GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Marlise, von Worb, in Seftigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].