Informazioni su Andreas Alexander Rüetschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Alexander Rüetschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3193343, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stanzwerk AG, in Unterentfelden, CHE-105.928.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, Publ. 3003979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüetschi-Schmitz, Marcel, von Suhr, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüetschi, Andreas Alexander, von Suhr, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dieter, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartoloni, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Giano Dell'Umbria (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Domenghini, Federico, von Serravalle, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scarca, Maria Gabriella, italienische Staatsangehörige, in Giano Dell'Umbria (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 952497, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SWU Immobilien AG, in Unterentfelden, CHE-327.391.031, c/o Stanzwerk AG, Quellmattstrasse 75, 5035 Unterentfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Stanzwerk AG, in Unterentfelden (CHE-105.928.571). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 26.03.2013 Aktiven von CHF 24'970'448.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'500'000.00. Der Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Statutendatum:
24.06.2013.
Zweck:
Verwaltung, Erstellung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rüetschi, Marcel Peter, von Suhr, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüetschi, Andreas Alexander, von Suhr, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6770878, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stanzwerk AG, in Unterentfelden, CH-400.3.915.201-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679580).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschi, Andreas Alexander, von Suhr, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].