Informazioni su Stephan Rüegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stephan Rüegger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Rüegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080842, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LLB (Schweiz) AG, in Uznach, CHE-109.031.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2024, Publ. 1006075879).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegger, Stephan, von Zürich, in Maseltrangen (Schänis), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birchler, Roger, von Einsiedeln, in Siebnen (Schübelbach), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Klopfenstein, Marco, von Frutigen, in Neuhaus SG (Eschenbach (SG)), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Roos, Claudia, von Kaltbrunn, in Tuggen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sieling, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Büeler, Jan, von Schübelbach, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ferri, Mara, italienische Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunold, Claudia, von Urnäsch, in Mollis (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hürlimann, Christian Johannes, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien;
Khangsar, Pema, von Uznach, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stokholm, Kaj, von Zürich, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Monika, von Trub, in Kaltbrunn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3533159, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 4417 vom 15.05.2014, des im SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 9178 vom 09.10.2015 und des im SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 4237 vom 17.05.2016 Bank Linth LLB AG, in Uznach, CHE-109.031.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simione, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spörli, Tobias, von Neuhausen am Rheinfall, in Oberdürnten (Dürnten), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stengele, Marco, von Isorno, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Kurt, von Feusisberg, in Richterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simione, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüegger, Stephan, von Zürich, in Maseltrangen (Schänis), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektor mit Kollektivprokura zu zweien];
Spörli, Tobias, von Neuhausen am Rheinfall, in Oberdürnten (Dürnten), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Stengele, Marco, von Onsernone, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Isorno, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wieser, Kurt, von Feusisberg, in Richterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Imhof, André, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2842267, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bank Linth LLB AG, in Uznach, CHE-109.031.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2690629).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Adrian, von Rüti ZH und Dürnten, in Eschenbach SG, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti ZH];
Vonrufs, Christian, von Erlenbach ZH, in Meilen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Stephan, von Zürich, in Maseltrangen (Schänis), Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Imhof, André, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilian, Petra, von Aarberg, in Kemptthal (Winterthur), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Regensdorf].