Informazioni su Evelyne Irene Rüegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Evelyne Irene Rüegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4219781, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ersatzkasse gemäss den Artikeln 72 - 74 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, in Zürich, CHE-100.787.820, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3758871).
Urkundenänderung:
20.03.2018.
Name neu:
Ersatzkasse gemäss dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
c/o Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Benjamin, von Hombrechtikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Evelyne Irene, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3420597, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ersatzkasse gemäss den Artikeln 72 - 74 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, in Zürich, CHE-100.787.820, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2358955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gianinazzi, Alberto, von Canobbio, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zinsli, Jörg, von Chur, in Volketswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Michael, von Kirchberg SG, in Muri AG, Sekretär (nicht Mitglied) und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger Berger, Bernadette, von Emmen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deplazes, Markus, von Sumvitg, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mordini, Patrizia, von Burgdorf, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Riedmatten, Karin, von Eggerberg, in Galgenen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nemeth, Daniela, von Lauperswil, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied) und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Evelyne Irene, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.