Informazioni su Susy Rüegg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susy Rüegg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004485904, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-102.226.432, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955198).
Domizil neu:
Austrasse 5, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnemann, Margrit, von Gränichen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Susy, von Zürich, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Christian, von Wolfhalden, in Oberuzwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Benz, Rudolf, von Marbach SG, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Andrea, von Schänis, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6440264, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CH-320.5.013.943-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2001, S. 3687).
Statutenänderung:
22.10.1982, 30.05.1986, 09.06.2011.
Zweck neu:
Schaffung von preiswerten Alterswohnungen in gemeinnütziger Weise.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.08.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Marianne, von Etziken, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüegg, Susy, von Zürich, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.