Informazioni su Michael Rüegg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Rüegg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004509372, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-105.933.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Michael, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neunkirchner, Christian, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wydler, Marc, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3390045, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-105.933.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3095881).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisig, Erwin, von Einsiedeln, in Unteriberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Samuel, von Aarwangen, in Meisterschwanden, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Allemann, Stephan, von Kleinlützel, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wahlen bei Laufen(Wahlen)];
Ganz, Pascal, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Makrouf, Adrian, von Untervaz, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Michael, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Opfikon].
Numero di pubblicazione: 3301087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rupino GmbH, in Dübendorf, CHE-321.780.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605293).
Firma neu:
Rupino GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Michael, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].