Informazioni su André Ruch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: André Ruch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2244577, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Paul Keller Isolierspenglerei GmbH, in Oberuzwil, CHE-114.435.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 18, Publ. 5161550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Superag Aktiengesellschaft, in Oberuzwil (CH-320.3.020.506-6), Gesellschafterin, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, André, von Eriswil, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederuzwil (Uzwil) und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1872087, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Superag Aktiengesellschaft, in Oberuzwil, CHE-107.999.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.1995, S. 5172).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, René, von Eriswil, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ruch, André, von Eriswil, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5161550, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Paul Keller Isolierspenglerei GmbH, in Oberuzwil, CH-320.4.063.768-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 10, Publ. 4604392). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Paul, von Illnau-Effretikon, in Wittenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lötscher, Wey & Partner Treuhand AG, in Zug (CH-170.3.021.264-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, André, von Eriswil, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00].