Informazioni su Christof Rothenbühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christof Rothenbühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005564685, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, in Wallisellen, CHE-105.833.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Christof, von Lauperswil, in Weiningen ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caretti, Tiziana, von Flums, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Lukas, von Lachen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon];
Kaeser, Théo, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faiulo, Andrea Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franzi, Jelica, von Lindau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kuzmanovic, Jelica];
Giugno, Francesco Samuele, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Robert James, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Adrian, von Gränichen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopf, Angela, von Lucens, in Volken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfungen];
Lerude, Marc André Robert, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Gervais-les-Bains (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Collonges-sous-Salève (FR)];
Lugeon-Huguenin-Virchaux, Séverine Marie, von Le Locle, in Essertines-sur-Rolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Tollardo, Ramona Moira, von Weisslingen, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Widler, Thomas Alexander, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005349472, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein zur Sicherung künftiger Renten, in Zürich, CHE-411.999.434, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berthou, Yvan, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenbühler, Christof, von Lauperswil, in Weiningen ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulverer, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erb, Philipp, von Röthenbach im Emmental, in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Reinhard, von Basadingen-Schlattingen, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005143176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 10603 vom 10.03.2021 Personalvorsorgestiftung für die Angestellten der Allianz Suisse, in Wallisellen, CHE-109.928.363, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Christof, von Lauperswil, in Weiningen ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.