Informazioni su Martin Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Roth
Ultimi comunicati FUSC: Martin Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005169704, Ufficio del registro di commercio Glarona
Sunshine Home GmbH, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-248.596.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, Publ. 6291330).
Statutenänderung:
26.04.2021.
Sitz neu:
Glarus Süd.
Domizil neu:
Haltenrain 13, 8762 Schwanden GL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Werner, von Nesslau-Krummenau, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Roth, Anneliese, von Nesslau-Krummenau, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Bruno, von Nesslau, in Schwanden GL (Glarus Süd), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Nesslau-Krummenau, in Glarus Süd, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Roth, Albert, von Nesslau, in Degersheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Nesslau-Krummenau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Roth, Martin, von Nesslau, in Hemberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Nesslau-Krummenau, in Degersheim, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004879377, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AG Kraftwerk Wägital, in Schübelbach, CHE-105.948.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Martin, von Nesslau, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loepfe, Benedikt, von Gaiserwald, in Pfäffikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004876134, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Officine idroelettriche di Blenio SA, in Blenio, CHE-102.765.114, società anonima (Nr. FUSC 252 del 31.12.2019, Pubbl. 1004796415).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Roth, Martin, da Nesslau, in Zurigo, membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Huwyler, Jörg, da Sins, in Wilen (Sarnen), membro, senza diritto di firma [finora: in Sarnen];
Loepfe, Benedikt, da Gaiserwald, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), membro, senza diritto di firma.