Informazioni su Luca Rosario Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luca Rosario Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4926842, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Break Even AG, in Winterthur, CH-020.3.030.235-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 28, Publ. 4826824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Luca Rosario, von Zetzwil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4487986, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Break Even AG, in Winterthur, CH-020.3.030.235-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2007, S. 19, Publ. 4084560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaucher, Alain, von Fleurier, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Luca Rosario, von Zetzwil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prandini, Markus, von Wald ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Revinova Wirtschaftsprüfung AG].
Numero di pubblicazione: 4454802, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CUBE Betriebs GmbH, in Stein AG, CH-400.4.022.319-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2002, S. 1, Publ. 323190).
Statutenänderung:
14.03.2008.
Domizil neu:
c/o Andrea und Mario Vergara, Rütistrasse 65, 4332 Stein AG.
Zweck neu:
Ausführung von Montage- und Bauarbeiten, Arbeiten im Eventbau (Veranstaltungstechnik), Dienstleistungen in der Gastronomie, Dienstleistungen im Nagel-/ Kosmetikbereich, Dienstleistungen im Haushalt sowie Arbeiten und Dienstleistungen in verwandten Geschäftszweigen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Das Stammkapital ist bei der Gründung in der Höhe von CHF 25'000.00 liberiert worden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen schriftlich, e-mail oder Telefax. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz Mäder, Roswitha, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Roth, Luca Rosario, von Zetzwil, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vergara, Mario, spanischer Staatsangehöriger, in Stein AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Frick und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Vergara-Matje, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Stein AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Frick und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].