Informazioni su Hans Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Roth
Ultimi comunicati FUSC: Hans Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006026589, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans Roth Unternehmensberatung GmbH, in Basel, CHE-451.236.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, S.0, Publ. 2228755).
Firma neu:
Hans Roth Unternehmensberatung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Hans, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005502277, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen, in Zürich, CHE-104.331.896, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Hans, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassbind Gisler, Marianne Christine, von Arth, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2361629, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Cardiolynx AG, in Basel, CHE-114.873.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019099).
Domizil neu:
c/o ErfindungsVerwertung AG, Hochbergerstr. 60C, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Konrad Paul, von Solothurn, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Hans, von Basel und Welschenrohr, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury-Furter, Elisabeth, von Mümliswil-Ramiswil, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherhag, Prof. Dr. Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stückler, Dr. Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartor, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burckhardt, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suvaal-Sartor, Miranda, niederländische Staatsangehörige, in Rimbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.