Informazioni su Dieter Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dieter Roth
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005812984, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Hebetec Förder- und Hebesysteme AG, in Nuglar-St. Pantaleon, CHE-107.643.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier, Gregor, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].
Numero di pubblicazione: 7066846, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Pro Specie Rara, bisher in Aarau, CH-320.7.022.081-6, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 3, Publ. 4003442).
Gründungsurkunde:
11.07.2005.
Urkundenänderung:
20.12.2012.
Name neu:
ProSpecieRara.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Unter Brüglingen 6, Münchenstein, 4052 Basel.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Hansjürg genannt Hans-Jörg, von Wiesen GR, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Waldner, Rosmarie, von Zürich, in Ebmatingen (Maur), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperli, Christoph, von Jonschwil, in Flawil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Hans-Peter, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Susanne, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Paul, von Basel und Bubendorf, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roch, Philippe, von Lancy, in Russin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Rolf, von Langrickenbach, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Peter Paul, von Tägerig, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Philippe, von Basel und Madiswil, in Nunningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gontenschwil].
Numero di pubblicazione: 6422200, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ing. R. Ment AG, bisher in Dottikon, CH-400.3.002.748-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 2, Publ. 5413210).
Statutenänderung:
14.11.2011.
Sitz neu:
Nuglar-St. Pantaleon.
Domizil neu:
Liestalerstrasse 33, 4412 Nuglar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Basel].